KRS 0000173187
REGON19050237500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOLMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOLMET"
Data rejestracji 12 wrz 2003 (21 lat temu) 12 wrz 2003
Data usunięcia 18 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 1, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1430 WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #1450 ROBOTY PODZIEMNEJANUSZ KAROL CIEŚLAK
Wspólnik
2003-09-12
2018-01-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
MARIAN HENRYK DEJCZ
Wspólnik
2003-09-12
2018-01-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
FRANCISZEK CHMIELEWSKI
Wspólnik
2003-09-12
2018-01-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
MICHAŁ MACIEJ KOWALCZYK
Wspólnik
2003-09-12
2018-01-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
ZDZISŁAW JAN KOWALCZYK
Prokurent
2003-09-12
2018-01-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
JANUSZ KAROL CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-12
2018-01-18
MARIAN HENRYK DEJCZ
WICEPREZES
2003-09-12
2018-01-18
FRANCISZEK CHMIELEWSKI
WICE PREZES
2003-09-12
2018-01-18
MICHAŁ MACIEJ KOWALCZYK
WICE PREZES
2003-09-12
2018-01-18
2003-09-12
2018-01-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-12
2018-01-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOLMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-12
2018-01-18
DWORCOWA, 1, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
2003-09-12
2018-01-18
1430 - KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW
2003-09-12
2018-01-18
1450 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie