KRS 0000173138
NIP7642409711
REGON57211566800000
Nazwa"LAGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLAGAL
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 07 mar 2008 07 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 33, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMASŁAWOMIR ŁAGUN
Wspólnik
2003-09-15
2008-03-07
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 ZŁ
MIROSŁAWA GAŁĘCKA
Wspólnik
2003-09-15
2008-03-07
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 ZŁ
SŁAWOMIR ŁAGUN
Likwidator
2007-03-12
2008-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
SŁAWOMIR ŁAGUN
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2007-03-12
2003-09-15
2007-03-12
"LAGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie