KRS 0000173123
NIP7421768676
REGON51063770200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAVAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAVAL"
Data rejestracji 16 paź 2003 (21 lat temu) 16 paź 2003
Data usunięcia 13 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 4, BARCIANY, 11-410, BARCIANY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6420 TELEKOMUNIKACJA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEMICHAŁ MARIUSZ CZERNIK
Likwidator
2011-05-05
2019-05-13
EWA NIEWIADOMSKA
Wspólnik
2003-10-16
2019-05-13
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000,00ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA DWUOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
ZYGMUNT FRĄCKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-16
2011-05-05
2003-10-16
2011-05-05
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAVAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie