KRS 0000173019
REGON00040864600000
NazwaZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH "SPÓŁDZIELCA" SPÓŁDZIELNIA W GDAŃSKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH "SPÓŁDZIELCA" W GDAŃSKU
Data rejestracji 23 sty 2004 (21 lat temu) 23 sty 2004
Data usunięcia 01 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIELKOPOLSKA, 23, GDYNIA, 81-552, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAANDRZEJ DAMIAN WORZAŁA
Likwidator
2014-03-03
2015-07-01
MARIAN CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2015-07-01
JANINA NAGŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2006-06-14
ANDRZEJ STAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2005-06-29
DIONIZY SZURYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-14
2015-07-01
ANDRZEJ DAMIAN WORZAŁA
Pełnomocnik
2007-10-02
2014-03-03
PEŁNOMOCNICTWO UPRAWNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU TEJ SPÓŁDZIELNI W KAŻDYM ZAKRESIE NIE ZASTRZEŻONYM W USTAWIE LUB STATUCIE SPÓŁDZIELNI INNYM ORGANOM SAMORZĄDOWYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE PRZEKRACZAJĄ ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I REPREZENTOWANIA PRZED WSZYSTKIMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, SĄDAMI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I USTANOWIONY W TYM CELU PEŁNOMOCNIK.
BARBARA LASKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2013-04-19
ADAM GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-01-23
2014-03-03
2004-01-23
2014-03-03
ZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH "SPÓŁDZIELCA" SPÓŁDZIELNIA W GDAŃSKU
2004-01-23
2011-11-21
HALLERA, 227 A, GDAŃSK, 80-502, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie