KRS 0000172948
REGON81120774000000
NazwaRAIFFDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAIFFDAN
Data rejestracji 17 wrz 2003 (21 lat temu) 17 wrz 2003
Data usunięcia 16 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEPODLEGŁOŚCI, 22, SZCZECIN, 70-412, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHRAIFFEISEN HAUPTGENOSSENSCHAFT NORD AG - NIEMCY
Wspólnik
2003-09-17
2005-08-25
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SVANE SHIPPING A/S
Wspólnik
2003-09-17
2011-12-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-09-17
2011-12-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00547625600000
MICHAŁ JERZY KORZONEK
Likwidator
2010-11-09
2011-12-16
MICHAŁ KORZONEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-17
2008-03-11
HENRIK MADSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-17
2008-03-11
SVEND ERIK HANSSON
Członek Organu Nadzoru
2003-09-17
2011-12-16
JESPER HANSSON
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2011-12-16
1970-06-05
MAJA TATIANA KORZONEK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2011-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY KORZONEK
PREZES
2003-09-17
2008-03-11
MICHAŁ JERZY KORZONEK
PREZES SPÓŁKI
2008-03-11
2010-11-09
2003-09-17
2010-11-09
RAIFFDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie