KRS 0000172908
NIP6690505754
REGON33024732800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH "POWIERNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W KOSZALINIE
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH "POWIERNIK" W KOSZALINIE
Data rejestracji 11 wrz 2003 (21 lat temu) 11 wrz 2003
Data usunięcia 26 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4 MARCA, 38, KOSZALIN, 75-708, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANERYSZARD BERKOWSKI
Wspólnik
2003-09-11
2006-01-16
31 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.100,00 ZŁ
RYSZARD MARIAN JÓŹWIAK
Wspólnik
2003-09-11
2006-01-16
38 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800,00 ZŁ
ZYGMUNT STEFAN PLICH
Wspólnik
2003-09-11
2016-02-26
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZENON RYSZARD ŚCIESIŃSKI
Wspólnik
2003-09-11
2016-02-26
207 (DWIEŚCIE SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.700,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
DOROTA SZARKOWSKA
Wspólnik
2004-03-18
2016-02-26
54 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
ANNA GRAŻYNA PŁACZKIEWICZ ŚCIESIŃSKA
Wspólnik
2008-08-29
2016-02-26
74 (SIEDEMDZIESIĄT CZTERY) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.400,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH).
ANNA GRAŻYNA PŁACZKIEWICZ ŚCIESIŃSKA
Prokurent
2010-07-13
2014-12-11
PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA)
ZENON RYSZARD ŚCIESIŃSKI
Likwidator
2014-12-11
2016-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ZENON RYSZARD ŚCIESIŃSKI
DYREKTOR
2003-09-11
2014-12-11
2003-09-11
2014-12-11
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH "POWIERNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE
2003-09-11
2005-06-21
RACŁAWICKA, 13, KOSZALIN, 75-620, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie