KRS 0000172830
NIP6442363139
REGON27119745500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BAU"
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 21 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYZWOLENIA, 2, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 295200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2734Z PRODUKCJA DRUTÓW #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPAWEŁ RAFAŁ BAŃKA
Wspólnik
2003-09-15
2023-04-21
2868 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 286.800,00 ZŁ
ALFRED BOHDAN SOSNOWSKI
Wspólnik
2003-09-15
2005-06-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.400ZŁ
JUSTYNA SEJ KORFEL
Wspólnik
2003-09-15
2023-04-21
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.400ZŁ
ANDRZEJ ALEKSANDER GAŁĘZIOWSKI
Prokurent
2005-06-30
2023-04-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ PIOTR KORFEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2023-04-21
PAWEŁ RAFAŁ BAŃKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2004-09-15
PAWEŁ RAFAŁ BAŃKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2023-04-21
ALFRED BOHDAN SOSNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2005-06-30
JUSTYNA SEJ KORFEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2004-09-15
2003-09-15
2005-06-30
37A, ZARZECZE, 42-436, PILICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie