KRS 0000172648
REGON27274402000000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA CZECZOTT-WOLA
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA CZECZOTT-WOLA
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 02 mar 2010 02 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 6, WOLA, 43-225, WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROMUALD PTASZNY
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2010-03-02
DARIUSZ LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2010-03-02
MIROSŁAWA MRZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2010-03-02
ADAM PRAJSNAR
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2010-03-02
BOGDAN BULIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2010-03-02
JANUSZ CZUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2010-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
GRAŻYNA PAJĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-15
2010-03-02
WŁADYSŁAW JAN DUDKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2010-03-02
HENRYK PIOTR NARAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2010-03-02
2003-09-15
2010-03-02
SPÓŁDZIELNIA
2003-09-15
2010-03-02
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA CZECZOTT-WOLA
2003-09-15
2010-03-02
PRZEMYSŁOWA, 6, WOLA, 43-225, WOLA, POLSKA
2003-09-15
2010-03-02
6512B - GROMADZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SWOICH CZŁONKÓW, UDZIELANIE SWOIM CZŁONKOM POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ PROWADZENIE NA ZLECENIE SWOICH CZŁONKÓW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
2003-09-15
2010-03-02
6720Z - POŚREDNICTWO PRZY ZAWIERANIU UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 28 LIPCA 1990 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ ( DZ. U. NR 59 POZ. 344 Z PÓŹN. ZM.)
2003-09-15
2010-03-02
9133Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA I WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM CELU Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie