KRS 0000172443
NIP9521926911
REGON01554562400000
Nazwa"HIVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIVO
Data rejestracji 09 wrz 2003 (21 lat temu) 09 wrz 2003
Data usunięcia 20 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 7 c, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOTHI LUONG NGUYEN
Wspólnik
2003-09-09
2017-09-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
HAI NAM HOANG
Wspólnik
2003-09-09
2017-09-20
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 /TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
XUAN KIEU NGO
Wspólnik
2003-09-09
2004-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
HUONG NGUYEN THI
Wspólnik
2004-05-24
2010-01-14
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
LY CHAU VO
Wspólnik
2004-05-24
2006-04-26
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
QUOC TUAN HOANG
Wspólnik
2006-04-26
2010-09-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
NAM HOANG HAI
Likwidator
2016-07-20
2017-09-20
VAN THAI NGUYEN
Likwidator
2017-09-20
2017-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HAI NAM HOANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2010-09-10
HAI NAM HOANG
PREZES ZARZĄDU
2010-09-10
2016-07-20
XUAN KIEU NGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2004-05-24
QUOC TUAN HOANG
PREZES ZARZĄDU
2003-09-29
2010-09-10
THI LUONG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2003-09-29
LY CHAU VO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-24
2006-04-26
HUONG NGUYEN THI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-24
2005-05-04
NAM LE HAI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-04
2014-07-18
KIEU NGO XUAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-10
2015-10-21
2003-09-09
2016-07-20
"HIVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-09
2004-05-24
PÓŁNOCNA, 16A, WARSZAWA, 04-763, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-24
2005-05-04
ŻELAZNA, 40, WARSZAWA, 00-832, WARSZAWA, POLSKA
2005-05-04
2010-09-10
NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie