KRS 0000172434
REGON01190227000000
NazwaTARGET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARGET GROUP
Data rejestracji 09 wrz 2003 (21 lat temu) 09 wrz 2003
Data usunięcia 10 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA J.CH. SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARAFAŁ KRZYSZTOF TARNAWSKI
Wspólnik
2003-09-09
2011-01-10
150 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ
JACEK ADAM ZIELIŃSKI
Wspólnik
2003-09-09
2011-01-10
150 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ
RAFAŁ KRZYSZTOF TARNAWSKI
Prokurent
2009-07-01
2011-01-10
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ADAM ZIELIŃSKI
Likwidator
2009-08-03
2011-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
JACEK ADAM ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2009-08-03
RAFAŁ KRZYSZTOF TARNAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2009-07-01
2003-09-09
2009-08-03
TARGET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-09
2005-09-14
WZORCOWA, 25, WARSZAWA, 04-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie