KRS 0000172345
NIP5130040354
REGON35674823400000
NazwaFORT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORT INVEST
Data rejestracji 05 wrz 2003 (21 lat temu) 05 wrz 2003
Data usunięcia 10 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FORTECZNA, 7, WĘGRZCE, 32-086, WĘGRZCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPIOTR ZŁOTNIK
Likwidator
2011-07-13
2012-01-10
MAŁGORZATA ŻABIŃSKA
Likwidator
2009-10-13
2011-07-13
BEATA POTONIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2011-10-19
JACEK LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2009-03-03
TOMASZ MŁODZIANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2009-03-03
PAWEŁ ROBERT WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2012-01-10
GMINA ZIELONKI
Wspólnik
2003-09-05
2012-01-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
351555430
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2003-09-05
2007-11-02
25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓLKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A GDY OŚWIADCZENIE DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ WARTOŚCI 25 (DWADZIEŚĆIA PIĘĆ) RAZY MINIMALNA WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO W DANYM DNIU, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIELANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
ROMAN JACEK SZLAGOR
PREZES
2003-09-05
2009-10-13
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
WICEPREZES
2003-09-05
2007-11-02
2003-09-05
2009-10-13
FORT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-05
2005-08-02
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 116, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie