KRS 0000172299
NIP5260212730
REGON01157104000000
NazwaBATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBATA POLAND
Data rejestracji 05 wrz 2003 (21 lat temu) 05 wrz 2003
Data usunięcia 21 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DZIECI WARSZAWY, 48, WARSZAWA, 02-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22113000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETCOMPAR S.P.A.
Wspólnik
2003-09-05
2004-02-09
1.000 UDZIAŁÓW PO 1.400 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400.000 ZŁOTYCH
INTERNATIONAL FOOTWEAR INVESTMENT B.V.
Wspólnik
2004-02-09
2016-07-21
15.746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.044.400 ZŁOTYCH
EASTERN INVESTMENT COMPANY LIMITED
Wspólnik
2005-01-04
2008-06-24
3043 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4260200 ZŁOTYCH
ANNA USZYŃSKA
Likwidator
2015-07-02
2016-07-21
FABIO TRONCHETTI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2005-09-19
BENGT GUNNARSSON
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2009-08-24
GIOVANNI VAROTTO
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-11-26
BOGUSŁAW PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2005-09-19
MICHAL JANSKY
Członek Organu Nadzoru
2004-11-26
2010-09-30
ROBERTO LONGO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-19
2008-07-25
MARTIN SADILEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2010-09-30
BERNHARD NUESSER
Członek Organu Nadzoru
2009-08-24
2009-12-22
RICHARD MCCABE
Członek Organu Nadzoru
2009-12-22
2012-09-20
EUGENIO OLABE
Członek Organu Nadzoru
2010-09-30
2012-09-20
ANITA TAPERT
Prokurent
2010-09-30
2012-03-20
PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA MATUSZEWSKA
Prokurent
2011-12-12
2014-01-24
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA USZYŃSKA
Prokurent
2014-01-24
2015-07-02
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMRENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD DO DOKONYWANIA OKREŚLONEGO RODZAJU CZYNNOŚCI, C) JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
WALDEMAR MAREK CIĘPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-05
2009-12-22
DARIUSZ EDMUND BROMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-05
2005-09-19
DAMIAN SEBASTIAN OLECHNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-19
2008-07-25
DARIUSZ PIOTR SZYCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2009-01-21
ANNA USZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-21
2014-01-24
RONJOY SENGUPTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-22
2012-09-20
JAN MARCIN SZCZURKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-20
2014-01-24
RICHARD JAMES MCCABE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-20
2015-04-03
HENRI CAREL VAN'T HOFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-24
2015-07-02
2003-09-05
2015-07-02
BATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-05
2006-12-18
MARSZAŁKOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-683, WARSZAWA, POLSKA
2006-12-18
2012-10-11
KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-11
2015-04-03
GRÓJECKA, 70, WARSZAWA, 02-359, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie