KRS 0000172242
NIP7262451799
REGON47317405000000
Nazwa"E-STREET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE-STREET
Data rejestracji 08 wrz 2003 (21 lat temu) 08 wrz 2003
Data usunięcia 31 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9251B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE #9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCHMARTA BARBARA OLEJNICZAK
Wspólnik
2003-09-08
2018-10-31
30 (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00-ZŁ (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR PAWEŁ BOROWSKI
Wspólnik
2003-09-08
2018-10-31
30 (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00-ZŁ (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN STANISŁAW PYCIO
Wspólnik
2003-09-08
2018-10-31
40 (SŁOWNIE:CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00-ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY PRZY KAŻDEJ CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MARCIN STANISŁAW PYCIO
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2018-10-31
WALDEMAR PAWEŁ BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2018-03-28
2003-09-08
2014-08-14
ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91- 463, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie