KRS 0000171903
NIP5630001558
REGON11001587000000
NazwaTELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTELEKTRIM
Data rejestracji 02 wrz 2003 (21 lat temu) 02 wrz 2003
Data usunięcia 19 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHEMICZNA, 15, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 151800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 151800,00 PLN
Wartość nominalna akcji460,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji330
Dane podatkowe
NIP 5630001558
data rejestracji 01 maj 2012
status Czynny
45193017252520057640240002
BPSSA Oddział w Chełmie
ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA
80109025900000000147208473
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHMICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Prokurent
2005-11-16
2014-05-09
JEDNOOSOBOWA
PAWEŁ HONDRA
Prokurent
2014-01-31
2014-05-09
ODDZIELNA
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Likwidator
2019-01-22
2019-05-13
BOGDAN ŚLIWIŃSKI
Likwidator
2019-01-22
2019-05-13
MIECZYSŁAWA GROJECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2004-01-16
ZDZISŁAW MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2004-01-16
AGATA MARIA BŁAZIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2020-11-19
BOŻENA ZUZANNA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2020-11-19
PAWEŁ HONDRA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2014-01-31
KATARZYNA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2008-06-26
KATARZYNA HONDRA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-10
2020-03-09
AGNIESZKA WNUK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-26
2020-03-09
ALINA HONDRA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2020-03-09
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2004-04-28
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROMUALD TOMASZ HONDRA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-02
2014-05-09
BOGDAN ŚLIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-02
2014-05-09
BOGDAN ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-09
2019-01-22
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-09
2019-01-22
PAWEŁ HONDRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-09
2019-01-22
BOGDAN ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2019-12-19
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2020-03-09
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-09
2020-11-19
2003-09-02
2019-01-22
TELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA
2019-01-22
2019-05-13
TELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie