KRS 0000171872
REGON97005543500000
NazwaZAKŁAD DYWANÓW I CHODNIKÓW "DEKORATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD DYWANÓW I CHODNIKÓW "DEKORATEX"
Data rejestracji 01 wrz 2003 (21 lat temu) 01 wrz 2003
Data usunięcia 11 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 4, ZIELONA GÓRA, 65-609, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1751Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCHZAKŁADY TKANIN DEKORACYJNYCH "DEKORA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2003-09-01
2008-07-11
12000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ.
970035125
Wspólnik
2003-09-01
2008-07-11
12000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ.
87124366200000
ROMAN JÓZEF SKIBIŃSKI
Prokurent
2003-09-01
2004-07-29
PROKURA SAMOISTNA
IRENA SEKULSKA
Likwidator
2006-12-07
2008-07-11
KRZYSZTOF IREK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2004-07-29
STANISŁAW KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2008-07-11
MIROSŁAW ŻUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2006-03-24
JANUSZ PIEKOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2008-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄD W OSOBIE DYREKTORA SPÓŁKI.
DARIUSZ PIEKARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2003-09-01
2003-12-22
JOLANTA EWA ZIĘBA
DYREKTOR
2003-12-22
2006-12-07
2003-09-01
2006-12-07
ZAKŁAD DYWANÓW I CHODNIKÓW "DEKORATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie