KRS 0000171787
NIP8291615620
REGON73159282000000
NazwaDMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDMG
Data rejestracji 05 wrz 2003 (21 lat temu) 05 wrz 2003
Data usunięcia 31 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYMIENICKA, 4C, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNKONRAD KAŁDOWSKI
Wspólnik
2003-09-05
2016-01-21
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ ORAZ 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z HALINĄ KAŁDOWSKĄ
HALINA KAŁDOWSKA
Wspólnik
2003-09-05
2016-01-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ ORAZ 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z KONRADEM KAŁDOWSKIM
JOLANTA IRENA SMORAWA
Wspólnik
2016-01-21
2019-01-31
107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.500 ZŁ
WALDEMAR ROMAN KAŁDOWSKI
Likwidator
2016-01-21
2019-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR ROMAN KAŁDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2016-01-21
2003-09-05
2016-01-21
"DMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie