KRS 0000171766
NIP8942766924
REGON93293557400000
NazwaZEBA - SERWIS JAROSZEK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZEBA - SERWIS JAROSZEK I WSPÓLNICY,
Data rejestracji 02 wrz 2003 (21 lat temu) 02 wrz 2003
Data usunięcia 28 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WIEJSKA, 30, WROCŁAW, 52-411, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4663 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #2812 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJZBIGNIEW CZERNIECKI
Wspólnik
2003-09-02
2016-09-28
BEATA WANDA EJSMUND
Wspólnik
2003-09-02
2005-01-10
ANDRZEJ EJSMUND
Wspólnik
2003-09-02
2010-02-01
BOGDAN MAREK JAROSZEK
Wspólnik
2003-09-02
2015-06-24
ZOFIA SIECZKA
Wspólnik
2003-09-02
2016-09-28
JERZY JAN SOŚNIAK
Wspólnik
2003-09-02
2016-09-28
MAGDALENA MONIKA SENDEREK
Wspólnik
2006-02-22
2016-09-28
KATARZYNA ANNA ŁABĘDZKA
Wspólnik
2015-06-24
2016-09-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI.
ZBIGNIEW CZERNIECKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-02
2016-09-28
BEATA WANDA EJSMUND
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-02
2005-01-10
MAGDALENA MONIKA SENDEREK
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-22
2016-09-28
KATARZYNA ANNA ŁABĘDZKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-24
2016-09-28
ZOFIA SIECZKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-02
2016-09-28
JERZY JAN SOŚNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-02
2016-09-28
MAGDALENA MONIKA SIECZKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-02-22
2007-10-22
ANDRZEJ EJSMUND
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-02
2010-02-01
BOGDAN MAREK JAROSZEK
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-02
2015-06-24
2003-09-02
2010-02-01
ZEBA - SERWIS EJSMUND I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie