KRS 0000171750
REGON23118862500000
NazwaMOTOCROSS LUBAŃ
Krótka nazwaMOTOCROSS LUBAŃ
Data rejestracji 02 wrz 2003 (21 lat temu) 02 wrz 2003
Data usunięcia 13 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM
Adres MŁYNARSKA, 6, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHENRYK MATYJEWICZ
Likwidator
2008-10-03
2010-05-13
ROMAN ANTONI JUCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2010-05-13
MARCIN FIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2010-05-13
TADEUSZ ATANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2010-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WYSTĘPOWANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESA WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.
HENRYK MATYJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-02
2008-10-03
KRZYSZTOF KADEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-02
2008-10-03
TOMASZ JANECZEK
SKARBNIK
2003-09-02
2008-10-03
2003-09-02
2008-10-03
MOTOCROSS LUBAŃ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie