KRS 0000171749
NIP6711497446
REGON33055684500000
NazwaOŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH "KLIMCZOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH "KLIMCZOK"
Data rejestracji 03 wrz 2003 (21 lat temu) 03 wrz 2003
Data usunięcia 02 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRZEI, 1, USTRONIE MORSKIE, 78-111, USTRONIE MORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5523 USŁUGI KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAWspólnik
2003-09-03
2008-07-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
00702557500000
EWA MARIA GINELLI
Likwidator
2007-07-27
2008-07-02
ZBIGNIEW ZYGMUNT NIESIOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2004-07-09
JERZY KAZIMIERZ JUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2004-07-09
HENRYK GIERAT
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2004-07-09
TERESA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-09
2006-05-25
WIESŁAW SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2004-07-09
2008-07-02
JÓZEF JAN MAŁOSEK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-25
2008-07-02
ELŻBIETA MARIA BURZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-09
2006-05-25
MAGDALENA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-25
2008-07-02
WIOLETTA BENADETTA GAJDA GRELA
Prokurent
2003-09-03
2003-11-06
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA,W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWA MARIA GINELLI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-09-03
2003-11-06
EWA MARIA GINELLI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2007-07-27
WIOLETTA BERNADETTA GAJDA GRELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-06
2007-07-27
2003-09-03
2007-07-27
OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH "KLIMCZOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie