KRS 0000171710
REGON27807039600000
Nazwa"ASTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASTON
Data rejestracji 02 wrz 2003 (21 lat temu) 02 wrz 2003
Data usunięcia 25 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 10, BRZESZCZE, 32-620, BRZESZCZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEMAŁGORZATA UCHAŃSKA
Wspólnik
2003-09-02
2004-07-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000ZŁ
TOMASZ CZARNIK
Wspólnik
2004-07-21
2017-01-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
JAN UCHAŃSKI
Wspólnik
2004-07-21
2017-01-25
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
JAROSŁAW CZARNIK
Prokurent
2004-07-21
2005-11-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI
MAŁGORZATA UCHAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-02
2004-07-21
JAN UCHAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-21
2005-11-07
TOMASZ CZARNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-21
2005-11-07
JAROSŁAW CZARNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-07
2014-01-31
TOMASZ CZARNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-07
2017-01-25
2003-09-02
2004-07-21
BISKUPA BURCHEGO, 3, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie