KRS 0000171684
NIP7772729354
REGON63450107900000
Nazwa"DAGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAGER
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 09 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE SOLIDARNOŚCI, 36, POZNAŃ, 61-696, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 380000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁAELŻBIETA ANDRZEJAK
Wspólnik
2003-08-29
2021-07-09
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
DOROTA HALINA JURKIEWICZ
Wspólnik
2003-08-29
2004-06-25
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
JAKUB LEBIODA
Wspólnik
2003-08-29
2004-06-25
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
KATARZYNA MARIA LORYCH
Wspólnik
2003-08-29
2021-07-09
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
PIOTR PAWEŁ NOWACZKIEWICZ
Wspólnik
2004-06-25
2021-07-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
IWONA MARIA SMULSKA
Wspólnik
2004-06-25
2021-07-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ SZESZUŁA
Wspólnik
2004-06-25
2021-07-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-12-13
JERZY LORYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-12-13
RYSZARD NOWACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2021-07-09
KRZYSZTOF SZESZUŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2021-07-09
HANNA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2021-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA ANDRZEJAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2004-06-25
ELŻBIETA ANDRZEJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2006-12-13
DOROTA HALINA JURKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2004-06-25
JAKUB LEBIODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2004-06-25
IWONA SMULSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2021-07-09
KATARZYNA MARIA LORYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2004-06-25
ANDRZEJ SZESZUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2021-07-09
PIOTR PAWEŁ NOWACZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2021-07-09
2003-08-29
2004-06-25
OLSZYNOWA, 20, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
2004-06-25
2006-12-13
SERBSKA, 6, POZNAŃ, 61-696, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie