KRS 0000171637
NIP8842477698
REGON89149737000000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDNICY" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 01 wrz 2003 (21 lat temu) 01 wrz 2003
Data usunięcia 16 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 1 D, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3281500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8842477698
data rejestracji 01 wrz 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHRONALD KAZIMIERZ OLSZESKI
Beneficjent
RONALD KAZIMIERZ OLSZESKI
reprezentant
ZBIGNIEW KAZIMIERZ OWCZARSKI
Wspólnik
2006-11-08
2008-02-19
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.500,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2009-10-09
2022-09-16
1306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 653.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
39105958500000
Wspólnik
2003-09-01
2022-09-16
5050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.525.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
23088157700000
ZBIGNIEW KAZIMIERZ OWCZARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-18
2008-02-26
KAZIMIERZ ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2022-09-16
KONRAD KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-08
2020-10-26
JERZY WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2022-09-16
JANUSZ MIKOŁAJ KROPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2014-04-08
ZBIGNIEW SZEPTYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2007-09-18
MARIA JOLANTA STASIUK KLUSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2007-09-18
SEBASTIAN MACIEJ OWCZARSKI
Prokurent
2006-12-04
2007-09-18
ŁĄCZNA
MAREK KAPUŚCIŃSKI
Prokurent
2008-09-16
2014-04-08
SAMOISTNA
PIOTR MAREK JOŃCA
Prokurent
2014-04-08
2015-04-20
PROKURA ŁĄCZNA
WIOLETTA MARIA BRAŃKA
Prokurent
2015-04-20
2022-09-16
SAMOISTNA
RONALD KAZIMIERZ OLSZEWSKI
Powiernik
2015-07-28
2022-09-16
RONALD KAZIMIERZ OLSZESKI
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW OWCZARSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-01
2007-09-18
BOGUMIŁA SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-01
2014-04-08
BOGUMIŁA SOBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2022-09-16
JERZY WOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-18
2014-04-08
MAREK FRANCISZEK KAPUŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-08
2022-09-16
2003-09-01
2015-07-28
"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-01
2009-03-16
KOLEJOWA, 3, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie