KRS 0000171475
NIP9150001000
REGON93102441600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, USŁUG I HANDLU "TRZEBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, USŁUG I HANDLU "TRZEBUD"
Data rejestracji 03 wrz 2003 (21 lat temu) 03 wrz 2003
Data usunięcia 22 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROOSEVELTA, 3, TRZEBNICA, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 59000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7440 REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAROL ANTONI WYSOCKI
Wspólnik
2003-09-03
2010-09-22
17 (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ RAZIK
Wspólnik
2003-09-03
2010-09-22
16 (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOANNA NALEPA
Prokurent
2008-11-12
2009-04-02
PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
MARIAN KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2008-07-15
KRZYSZTOF STANISŁAW PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-15
2009-04-02
MARIAN KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2010-09-22
TADEUSZ BUTLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2004-06-23
LESŁAW STANISŁAW PISULA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2010-09-22
KRZYSZTOF STANISŁAW PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2004-06-23
STEFAN LECHOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2010-09-22
KAROL ANTONI WYSOCKI
Likwidator
2009-04-02
2010-09-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
KAROL ANTONI WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2003-09-03
2009-04-02
ANDRZEJ RAZIK
WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI
2003-09-03
2008-11-12
STEFAN LECHOCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-03
2004-06-23
JOANNA NALEPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-23
2008-11-12
2003-09-03
2009-04-02
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, USŁUG I HANDLU "TRZEBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-03
2004-06-23
ROOSEVELTA, 8, TRZEBNICA, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie