KRS 0000171368
NIP5420208081
REGON00045740300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W JUCHNOWCU GÓRNYM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W JUCHNOWCU GÓRNYM
Data rejestracji 03 wrz 2003 (21 lat temu) 03 wrz 2003
Data usunięcia 01 mar 2023 01 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BIAŁOSTOCKA, 12, JUCHNOWIEC GÓRNY, 16-061, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5420208081
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRZYSZTOF HENRYK URBAN
Pełnomocnik
2010-04-20
2022-03-22
PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
LESZEK KOZICKI
Likwidator
2022-03-22
2023-03-01
WIKTOR ANTONIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2023-03-01
TADEUSZ SKARŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2010-04-20
STANISŁAW SZCZYTKO
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2023-03-01
LESZEK KOZICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2010-04-20
TADEUSZ ZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2023-03-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES SPÓŁDZIELNI I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
TAISA NAUMUK NOS
PREZES ZARZĄDU
2003-09-03
2007-07-12
KRZYSZTOF HENRYK URBAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-03
2010-04-20
MIROSŁAW JARMOC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-03
2010-04-20
LESZEK KOZICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2022-03-22
2003-09-03
2004-08-31
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W JUCHNOWCU
2004-08-31
2022-03-22
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W JUCHNOWCU GÓRNYM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie