KRS 0000171336
REGON53240299100000
Nazwa"M.T.I." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaM.T.I.
Data rejestracji 28 sie 2003 (21 lat temu) 28 sie 2003
Data usunięcia 08 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIELNA, 15, CHRÓŚCINA, 46-073, CHRÓŚCINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARCIN TADEUSZ TOKARZEWSKI
Wspólnik
2003-08-28
2006-11-08
209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104500,00 ZŁ.
GRAŻYNA MARIA SAKOWICZ TOKARZEWSKA
Likwidator
2006-03-02
2006-11-08
ROMAN MLECZEK
Likwidator
2006-03-02
2006-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI O NABYWANIU PRAW I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN TADEUSZ TOKARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2006-03-02
2003-08-28
2006-03-02
"M.T.I." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie