KRS 0000171233
REGON00083757700000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA
Data rejestracji 23 wrz 2003 (21 lat temu) 23 wrz 2003
Data usunięcia 05 gru 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KARTUSKA, 22, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIMIROSŁAW BACZYK
Likwidator
2003-09-23
2003-12-05
JAN WIGLIŃSKI
Likwidator
2003-10-14
2003-12-05
STANISŁAW WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
MIECZYSŁAW MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
WŁADYSŁAW WAN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
WIESŁAW PLUTA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
RYSZARD FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
CZESŁAW BYCZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
JÓZEF KAŁUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
ADAM KWAPIS
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
TADEUSZ DRYJA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
MARIAN ŁĘKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2003-12-05
JAN WIGLIŃSKI
Powiernik
2003-10-14
2003-12-05
2003-09-23
2003-12-05
SPÓŁDZIELNIA
2003-09-23
2003-12-05
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIKWIDACJI
2003-09-23
2003-12-05
KARTUSKA, 22, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2003-09-23
2003-12-05
0121Z - HODOWLA I CHÓW BYDŁA MLECZNEGO.
2003-09-23
2003-12-05
0142Z - ZAOPATRZENIE DOSTAWCÓW W PASZE I NASIONA ROŚLIN ORAZ NIEZBĘDNE ŚRODKI DLA HODOWLI BYDŁA CELEM DOSTARCZENIA MLEKA.
2003-09-23
2003-12-05
8042 - DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA I INFORMACYJNA, SZKOLENIOWA I KULTURALNA, OŚWIATOWA WŚRÓD CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.
2003-09-23
2003-12-05
1551Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, Z ZASTOSOWANIEM W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH NOWOCZESNYCH METOD TECHNOLOGICZNYCH.
2003-09-23
2003-12-05
5133Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBROTU MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI.
2003-09-23
2003-12-05
8532D - ORGANIZOWANIE POMOCY CZŁONKOWSKIEJ DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRYCH DOTKNĘŁY KLĘSKI LOSOWE.
2003-09-23
2003-12-05
6024A - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.
2003-09-23
2003-12-05
6024B - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie