KRS 0000171215
NIP1132194639
REGON01620495400000
NazwaPBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPBP
Data rejestracji 26 sie 2003 (21 lat temu) 26 sie 2003
Data usunięcia 27 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEWAJTIS, 25, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 232000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132194639
data rejestracji 31 gru 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNAMAŁGORZATA KATARZYNA ŁOSEK
Wspólnik
2003-08-26
2006-09-08
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 PLN
MARCIN BOGUMIŁ ADAMIAK
Wspólnik
2003-08-26
2011-06-07
232 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 232.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ BEDNARSKI
Wspólnik
2003-08-26
2006-09-08
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 PLN
PAWEŁ BEDNARSKI
Wspólnik
2011-06-07
2019-08-27
116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.000 ZŁOTYCH
JOLANTA BEDNARSKA
Wspólnik
2011-06-07
2017-07-12
116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ BEDNARSKI
Likwidator
2016-10-05
2019-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN BOGUMIŁ ADAMIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-26
2011-06-07
PAWEŁ BEDNARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-26
2007-07-30
PAWEŁ BEDNARSKI
WICEPREZES
2007-12-24
2014-10-10
PAWEŁ BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-10
2016-10-05
JOLANTA BEDNARSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-06-07
2014-10-10
2003-08-26
2007-12-24
"VECTOR SOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-24
2016-10-05
PBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-26
2006-09-08
STANISŁAWA AUGUSTA, 75, WARSZAWA, 03-846, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-08
2008-02-12
OLGI BOZNAŃSKIEJ, 4, WARSZAWA, 01-100, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-12
2011-06-07
MEKSYKAŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-948, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-07
2015-03-25
DEWAJTIS, 11, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie