KRS 0000170934
REGON43090368600000
Nazwa"PLANTATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLANTATOR
Data rejestracji 25 sie 2003 (21 lat temu) 25 sie 2003
Data usunięcia 29 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKUSZEWSKIE, 42 B, URZĘDÓW, 23-250, URZĘDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWIESŁAW EUGENIUSZ DZIKOWSKI
Wspólnik
2003-08-25
2021-06-29
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7000,00 ZŁ
LUDWIK BŁAŻEJ DZIKOWSKI
Wspólnik
2003-08-25
2021-06-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,00 ZŁ
LUDWIK BŁAŻEJ DZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
JERZY ADAM STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
STANISŁAW JÓZEF BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
PIOTR ZIEMOWIT DROZD
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
LUDWIK WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
SYWESTER JAN JACNIACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
DARIUSZ RYSZARD STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2021-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZA WYJĄTKIEM, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
WIESŁAW WOJTASZEK
PREZES
2003-08-25
2021-06-29
2003-08-25
2021-06-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-25
2021-06-29
"PLANTATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-25
2021-06-29
MIKUSZEWSKIE, 42 B, URZĘDÓW, 23-250, URZĘDÓW, POLSKA
2003-08-25
2021-06-29
A - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
2003-08-25
2021-06-29
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2003-08-25
2021-06-29
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY
2003-08-25
2021-06-29
52 - HANDEL DETALICZNY
2003-08-25
2021-06-29
602 - TRANSPORT LĄDOWY
2003-08-25
2021-06-29
71 - WYNAJEM MASZYN I SPRZĘTU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie