KRS 0000170835
NIP6422808874
REGON27809968400000
NazwaZAKŁAD OCHRONY ŁĄCZNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD OCHRONY ŁĄCZNOŚĆ
Data rejestracji 21 sie 2003 (21 lat temu) 21 sie 2003
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 185000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7440 REKLAMA #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #6420 TELEKOMUNIKACJA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁABERNADETA ANNA SZYSZKA
Wspólnik
2003-08-21
2022-04-07
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00ZŁ
LESZEK MIECZYSŁAW PIĄTEK
Wspólnik
2003-08-21
2009-05-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ
ANDRZEJ LEOPOLD FOJCIK
Prokurent
2004-12-13
2009-12-31
PROKURA ŁĄCZNA DO SKADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JAROSŁAW KIRKIEWICZ
Prokurent
2009-12-31
2011-12-02
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK ARTUR WROŃSKI
Prokurent
2011-12-02
2022-04-07
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
LESZEK MIECZYSŁAW PIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2006-05-22
MIROSŁAWA BARBARA PIETRASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-21
2006-05-22
MIROSŁAWA BARBARA PIETRASZ
PREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2011-02-01
ANDRZEJ LEOPOLD FOJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-21
2004-12-13
PIOTR KRZYSZTOF KOPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-13
2009-05-26
BERNADETA ANNA SZYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-26
2022-04-07
TOMASZ ROBERT WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-31
2011-02-01
GRZEGORZ SZYSZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2014-05-19
2003-08-21
2011-02-01
RUDZKA, 47, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2011-02-01
2018-04-26
PRZEMYSŁOWA, 3, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
TW1340014001783
2023-12-13
2024-01-02
7138.37 PLN
TW1340014001783
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340014001781
2023-12-13
2024-01-02
207.05 PLN
TW1340014001781
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340014001782
2023-12-13
2024-01-02
337.14 PLN
TW1340014001782
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340014001784
2023-12-13
2024-01-02
38.08 PLN
TW1340014001784
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340016001824
2023-12-13
2024-01-02
79.26 PLN
TW1340016001824
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340013016915
2023-12-13
2024-01-02
35554.78 PLN
TW4340013016915
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340014003011
2023-12-13
2024-01-02
8798.44 PLN
TW1340014003011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340013016916
2023-12-13
2024-01-02
10205.67 PLN
TW4340013016916
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW4340013016917
2023-12-13
2024-01-02
1904.93 PLN
TW4340013016917
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
TW1340014003012
2023-12-13
2024-01-02
2547.29 PLN
TW1340014003012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rybniku
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie