KRS 0000170815
NIP6761053071
REGON35096931300000
NazwaLESCO PARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaLESCO PARIS .
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 23 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁAWKOWSKA, 26, KRAKÓW, 31-014, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 795500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5530A RESTAURACJE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄLESCO S.A.R.L.
Wspólnik
2003-09-15
2005-02-07
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 179.000,00 ZŁ
ANNA NOWAK RIVIERE
Wspólnik
2003-09-15
2012-02-23
1268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 634000 ZŁOTYCH
JEAN CLAUDE SIRIEYS
Wspólnik
2003-09-15
2012-02-23
323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161500 ZŁOTYCH
ELŻBIETA NOWAK
Likwidator
2010-05-13
2012-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JEAN CLAUDE SIRIEYS
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2010-05-13
ELŻBIETA NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2010-05-13
ANNA MARIA NOWAK RIVIERE
WICEPREZES
2005-12-22
2010-05-13
2003-09-15
2010-05-13
LESCO PARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie