KRS 0000170706
NIP9542171814
REGON27361779500000
NazwaHIPOKRATES - JACEK SYPNIEWSKI,TAMARA SYPNIEWSKA - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaHIPOKRATES - JACEK SYPNIEWSKI,TAMARA SYPNIEWSKA -
Data rejestracji 22 sie 2003 (21 lat temu) 22 sie 2003
Data usunięcia 20 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PACHOŃSKIEGO, 12, KRAKÓW, 31-228, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATAMARA BARBARA SYPNIEWSKA
Beneficjent
JACEK TADEUSZ SYPNIEWSKI
Beneficjent
JACEK TADEUSZ SYPNIEWSKI
reprezentant
JACEK TADEUSZ SYPNIEWSKI
Wspólnik
2003-08-22
2013-11-20
GRAŻYNA MARIA STAUDT SPYCHAŁOWICZ
Wspólnik
2003-08-22
2009-09-24
AGNIESZKA SPYCHAŁOWICZ
Wspólnik
2006-09-18
2009-09-24
TAMARA SYPNIEWSKA
Wspólnik
2009-09-24
2013-11-20
TAMARA BARBARA SYPNIEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK TADEUSZ SYPNIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ (ART.29 §1 I 2 K.S.H.)
JACEK TADEUSZ SYPNIEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-08-22
2013-11-20
GRAŻYNA MARIA STAUDT SPYCHAŁOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-08-22
2009-11-23
AGNIESZKA SPYCHAŁOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-09-18
2009-11-23
TAMARA SYPNIEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-11-23
2013-11-20
2003-08-22
2003-09-23
HIPOKRATES - JACEK SYPNIEWSKI, GRAŻYNA STANDT-SPYCHAŁOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
2003-09-23
2006-09-18
HIPOKRATES - JACEK SYPNIEWSKI, GRAŻYNA STAUDT-SPYCHAŁOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
2006-09-18
2009-09-24
"HIPOKRATES" - JACEK SYPNIEWSKI, GRAŻYNA STAUDT-SPYCHAŁOWICZ, AGNIESZKA SPYCHAŁOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie