KRS 0000170701
NIP6772217406
REGON35674343200000
NazwaCOLIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOLIPOL LIKWIDACJI
Data rejestracji 20 sie 2003 (21 lat temu) 20 sie 2003
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYBYSZEWSKIEGO, 41, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772217406
data rejestracji 29 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWKRISTOF JULIEN VANDER STICHELE
Beneficjent
MATEUSZ JAN BUKOWSKI
reprezentant
KRISTOF JULIEN VANDER STICHELE
Wspólnik
2003-08-20
2022-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
TOM THOMAS
Wspólnik
2003-08-20
2004-06-30
50 UDZIAŁÓW, 25.000,00 ZŁ
MATEUSZ JAN BUKOWSKI
Likwidator
2021-03-24
2022-01-13
WOUTER REMI BERNARD VANWYNSBERGHE
Prokurent
2004-09-21
2021-03-24
ODDZIELNA
KRISTOF JULIEN VANDER STICHELE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
TOM THOMAS
PREZES ZARZĄDU
2003-08-20
2004-06-30
KRISTOF JULIEN VANDER STICHELE
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2021-03-24
2003-08-20
2021-03-24
COLIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-20
2004-06-30
URZĘDNICZA, 30, KRAKÓW, 30-047, KRAKÓW, POLSKA
2004-06-30
2007-10-15
STRÓŻA RYBNA, 18, KRAKÓW, 30-714, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie