KRS 0000170279
REGON19293817700000
NazwaQUADRIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUADRIVIUM
Data rejestracji 12 sie 2003 (21 lat temu) 12 sie 2003
Data usunięcia 20 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAŚKOWA DOLINA, 105, GDAŃSK, 80-286, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 77000,00 PLN
KRZYSZTOF RAFAŁ FILIPOWSKI
Wspólnik
2013-03-25
2017-02-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.000,00 ZŁ
ANNA DOMINIKA SPYCHALSKA
Wspólnik
2017-02-01
2018-08-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.000 ZŁ
MARIA JOLANTA SPYCHALSKA
Wspólnik
2003-08-12
2006-03-10
65 /SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ/ UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 050 /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/
WOJCIECH ROMAN KRASUCKI
Wspólnik
2003-08-12
2006-03-10
35 /TRZYDZIEŚCI PIĘĆ/ UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26 950 /DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT/ ZŁOTYCH
ANNA DOMINIKA SPYCHALSKA
Wspólnik
2006-03-10
2013-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH ROMAN KRASUCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2006-03-10
MARIA JOLANTA SPYCHALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2013-03-25
KRZYSZTOF RAFAŁ FILIPOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-25
2017-02-01
MARIA JOLANTA SPYCHALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-01
2018-08-20
2003-08-12
2013-03-25
JAŚKOWA DOLINA, 105, GDAŃSK, 80-286, GDAŃSK, POLSKA
2013-03-25
2017-02-01
J. LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie