KRS 0000170271
NIP6792777798
REGON35674224300000
NazwaWINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWINER
Data rejestracji 18 sie 2003 (21 lat temu) 18 sie 2003
Data usunięcia 24 mar 2011 24 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOZIETULSKIEGO, 1, KRAKÓW, 30-809, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3542Z PRODUKCJA ROWERÓWLIPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMARTUR ADAM WINIARSKI
Wspólnik
2003-08-18
2006-02-03
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAN BAKALARSKI
Wspólnik
2003-08-18
2003-09-26
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ SUMĘ 25.000,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW JANUSZ TATAR
Wspólnik
2003-09-26
2011-03-24
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAN BAKALARSKI
Wspólnik
2006-02-03
2011-03-24
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25000 ZŁ
ARTUR ADAM WINIARSKI
Likwidator
2006-01-30
2011-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RADOSŁAW JANUSZ TATAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2006-01-30
ARTUR ADAM WINIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2006-01-30
KRZYSZTOF JAN BAKALARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2003-09-26
2003-08-18
2006-01-30
"WINER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie