KRS 0000170252
NIP5360003167
REGON01210312700000
NazwaVEMA-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaVEMA-POL ""
Data rejestracji 13 sie 2003 (21 lat temu) 13 sie 2003
Data usunięcia 14 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MODLIŃSKA, 115A, JABŁONNA, 05-110, JABŁONNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 122500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5360003167
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPIETRO MARTINO
Wspólnik
2003-08-13
2020-05-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 PLN
RAFFAELE MARTINO
Wspólnik
2003-08-13
2020-05-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 PLN
PATRIZIA TRESOLDI
Wspólnik
2003-08-13
2020-05-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 PLN
GIORGIO TRESOLDI
Wspólnik
2003-08-13
2020-05-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 PLN
JACEK STANISŁAW SZANIAWSKI
Wspólnik
2003-08-13
2007-04-20
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 PLN
MAŁGORZATA MARIA SZANIAWSKA
Wspólnik
2003-08-13
2020-05-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 PLN
PRZEMYSŁAW NOVO SZANIAWSKI
Wspólnik
2003-08-13
2006-06-13
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 PLN
BARBARA EWA SZANIAWSKA
Wspólnik
2007-04-20
2020-05-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17500 ZŁ
GRZEGORZ DĄBROWSKI
Likwidator
2019-05-13
2020-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁODZIMIERZ ROBERT SZANIAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2017-02-10
JACEK STANISŁAW SZANIAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2007-04-20
MAREK MARIAN WICHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-22
2014-07-09
MAREK MARIAN WICHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-09
2017-02-10
MAREK MARIAN WICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-10
2018-09-01
GRZEGORZ DĄBROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-01
2017-02-10
2003-08-13
2019-05-13
VEMA-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie