KRS 0000170190
NIP5810004937
REGON00043943400000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA
Data rejestracji 14 sie 2003 (21 lat temu) 14 sie 2003
Data usunięcia 17 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JÓZEFA WYBICKIEGO, 1, SUSZ, 14-240, SUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIFRANCISZEK ZBIGNIEW MARSZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2007-08-24
MAREK SŁAWOMIR KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2008-06-16
2012-01-17
REGINA ROZALIA BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-16
2012-01-17
PAWEŁ PROKOP
Członek Organu Nadzoru
2010-07-02
2012-01-17
PIOTR PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-02
2012-01-17
WANDA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2006-05-31
BOGDAN KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2012-01-17
ZYGMUNT CICHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2010-07-02
ANDRZEJ ANTONI MILLER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2010-07-02
STANISŁAW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2007-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEJ ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KAZIMIERZ MAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-14
2012-01-17
JERZY PSZENNY
ZASTĘPCA PREZESA
2003-08-14
2003-10-14
STANISŁAWA DROZDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-14
2003-10-14
ANNA DANUTA NOWAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-21
2012-01-17
2003-08-14
2012-01-17
SPÓŁDZIELNIA
2003-08-14
2012-01-17
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
2003-08-14
2012-01-17
JÓZEFA WYBICKIEGO, 1, SUSZ, 14-240, SUSZ, POLSKA
2008-06-16
2012-01-17
1051Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
2008-06-16
2012-01-17
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2008-06-16
2012-01-17
4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2008-06-16
2012-01-17
4633Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2008-06-16
2012-01-17
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-06-16
2012-01-17
4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-06-16
2012-01-17
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2008-06-16
2012-01-17
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2008-06-16
2012-01-17
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2008-06-16
2012-01-17
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie