KRS 0000170001
NIP7540334458
REGON00086749500000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA PRIMA W OPOLU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA PRIMA W OPOLU
Data rejestracji 08 sie 2003 (21 lat temu) 08 sie 2003
Data usunięcia 12 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAPŁOCIE, 12, OPOLE, 45-240, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHNORBERT MARCIN JONCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2018-06-12
JÓZEF JAN DUDA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2018-06-12
BARBARA ELŻBIETA SOBOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2007-04-05
KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2018-06-12
EDWARD ROCH PUDEŁKO
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2018-06-12
BONIFACY WINCENTY PANICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2018-06-12
PAWEŁ MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2018-06-12
BOGUSŁAW WŁADYSŁAW GADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2018-06-12
BERNARD JAN WIDERA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2016-11-21
JAN PAWEŁ ZDZUJ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2009-08-05
JÓZEF BRONISŁAW SZELĄG
Likwidator
2017-10-12
2018-06-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK/
JÓZEF BRONISŁAW SZELĄG
PREZES
2003-08-08
2017-10-12
BERNARD JAN WIDERA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-08-08
2016-11-21
BERNARD JAN WIDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-21
2017-10-12
2003-08-08
2009-08-05
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA PRIMA
2009-08-05
2017-10-12
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA PRIMA W OPOLU
2003-08-08
2008-12-18
WARYŃSKIEGO, 2, OPOLE, 45-047, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie