KRS 0000169923
NIP5391420860
REGON03093184400000
NazwaPARCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ - "STOKROTKA"
Krótka nazwaPARCZEWSKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ - "STOKROTKA"
Data rejestracji 07 sie 2003 (21 lat temu) 07 sie 2003
Data usunięcia 17 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres MICKIEWICZA, 5, PARCZEW, 21-200, PARCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHHALINA TERESA KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2009-03-10
ZYGMUNT PIETRAS
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2009-03-10
KRYSTYNA MARIA JAŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2019-10-17
MAŁGORZATA SYTYK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2019-10-17
ALICJA WEBER
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2019-10-17
ZENONA LICHTARSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2009-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH PRZEZ PREZESA W IMIENIU STOWARZYSZENIA KONIECZNY JEST PODPIS INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
MARIA MAKOWSKA
PREZES
2003-08-07
2009-03-10
KRYSTYNA MARIA JAŚKIEWICZ
WICEPREZES
2003-08-07
2008-06-06
MAŁGORZATA WALASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2009-03-10
MARIANNA STANISŁAWA BIAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2009-03-10
MARZENA KAMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2009-03-10
KRYSTYNA KANTAREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2008-06-06
KRYSTYNA KANTAREWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-06
2009-03-10
RENATA MAGDALENA DĄBROWSKA
PREZES STOWARZYSZENIA
2009-03-10
2019-10-17
MAŁGORZATA KLING
WICEPREZES STOWARZYSZENIA
2009-03-10
2019-10-17
EDYTA TEKLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-10
2019-10-17
2003-08-07
2019-10-17
STOWARZYSZENIE
2003-08-07
2019-10-17
PARCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ - "STOKROTKA"
2003-08-07
2019-10-17
MICKIEWICZA, 5, PARCZEW, 21-200, PARCZEW, POLSKA
2003-08-07
2019-10-17
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2003-08-07
2019-10-17
7440Z - REKLAMA
2003-08-07
2019-10-17
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2003-08-07
2019-10-17
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-08-07
2019-10-17
9240Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie