KRS 0000169881
NIP5370001945
REGON00055906100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TERESPOLU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W TERESPOLU
Data rejestracji 07 sie 2003 (21 lat temu) 07 sie 2003
Data usunięcia 29 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCZA, 3, ŁOBACZEW DUŻY, 21-550, TERESPOL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5370001945
data rejestracji 15 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA MAGDALENA WAKULEWICZ
Likwidator
2018-09-07
2021-12-29
JAN MIGASIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2021-12-29
HALINA OSTAPCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2021-12-29
JANUSZ ROMAN GRALAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2021-12-29
ZBIGNIEW FRANCISZEK LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2021-12-29
KRZYSZTOF BOGDAN WASYLUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2021-12-29
ADAM WIKTOR MOROZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2006-09-12
MIROSŁAWA TERESA KOWALUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2021-12-29
WALENTY DYCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2004-08-13
JÓZEF ADAM SZABLUK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-13
2021-12-29
MIECZYSŁAW ŁACHNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-12
2021-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZES I JEGO ZASTĘPCA.
PIOTR LESIUK
PREZES
2003-08-07
2016-03-24
KRYSTYNA GRUBISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2018-09-07
BERNARDYNA JÓZEFA IWASZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-07
2016-03-24
ELIASZ PIETRASZUK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2016-03-24
2018-09-07
AGNIESZKA MAGDALENA NOWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-24
2017-02-22
MAGDALENA HORNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-22
2018-09-07
2003-08-07
2018-09-07
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TERESPOLU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie