KRS 0000169761
NIP9190001673
REGON00057838300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOŁHOBYCZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W DOŁHOBYCZOWIE
Data rejestracji 06 sie 2003 (21 lat temu) 06 sie 2003
Data usunięcia 16 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres USŁUGOWA, 6, DOŁHOBYCZÓW, 22-540, DOŁHOBYCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9190001673
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWHENRYK TADEUSZ KOWALCZUK
Likwidator
2019-03-15
2020-07-16
MIECZYSŁAW TADEUSZ KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2010-06-30
JÓZEF JAN MICHNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
JAN STANISŁAW JAKUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
BAZYLI KAROLCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
CZESŁAW MILCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
ANDRZEJ STASZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2010-06-30
JÓZEF KONSTANTY
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
ANDRZEJ OŻÓG
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
SZCZEPAN CZWAL
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2006-08-10
ROMAN ADAM GAŁAN
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2020-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
HENRYK TEDEUSZ KOWALCZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-06
2019-03-15
MARIANNA GAŁAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-06
2019-03-15
TADEUSZ IWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-06
2019-03-15
2003-08-06
2019-03-15
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOŁHOBYCZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie