KRS 0000169752
NIP7822275270
REGON63450363500000
NazwaTOPCARD USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOPCARD USŁUGI FINANSOWE
Data rejestracji 12 sie 2003 (21 lat temu) 12 sie 2003
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROŁĘCKA, 7, POZNAŃ, 61-361, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822275270
data rejestracji 01 wrz 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYWALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
Beneficjent
WALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
reprezentant
WALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
Likwidator
2020-01-10
2020-10-30
ŁUKASZ JAKUB TOMKIEWICZ
Wspólnik
2003-08-12
2007-03-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ.
WALDEMAR SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2003-08-12
2019-04-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ.
ROBERT CHESTER KRAWIEC
Wspólnik
2009-05-19
2019-04-16
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ.
DARIUSZ PIOTR PYRZYŃSKI
Wspólnik
2009-05-19
2019-04-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ.
Wspólnik
2019-04-16
2020-03-06
238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.000,00 ZŁ.
30164143000000
WALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2020-03-06
2020-10-30
178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.000,00 ZŁ
RAFAŁ ANDRZEJ MARTYŃSKI
Prokurent
2019-04-16
2020-10-30
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF TOKAJ
Prokurent
2019-04-16
2020-10-30
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TEN JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, SPÓŁKĘ MOŻE TAKŻE REPREZENTOWAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2019-04-16
WALDEMAR STANISŁAW SZCZYGIEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-16
2020-01-10
RAFAŁ MARCIN MATUSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-12
2006-01-03
ROBERT CHESTER KRAWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-19
2010-04-16
DARIUSZ PIOTR PYRZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-19
2019-04-16
WOJCIECH STANISŁAW WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-16
2020-01-10
2003-08-12
2009-05-19
ADD VALUE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-19
2019-04-16
VIDEO PLANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-16
2020-01-10
TOPCARD USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-12
2010-04-16
MILCZAŃSKA, 14B, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
2010-04-16
2011-06-24
PLAC WOLNOŚCI, 8, POZNAŃ, 61-738, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie