KRS 0000169539
NIP8731011169
REGON85035949600000
NazwaANIMALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANIMALS
Data rejestracji 01 sie 2003 (21 lat temu) 01 sie 2003
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HELENY MARUSARZ, 26, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 208000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKAROL FLORIAN MACHACZKA
Beneficjent
KAROL FLORIAN MACHACZKA
reprezentant
ADAM KRZYSZTOF KOSZOWSKI
Wspólnik
2003-08-01
2013-05-13
2912 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.600,00 ZŁOTYCH
KAROL FLORIAN MACHACZKA
Wspólnik
2003-08-01
2020-12-30
3952 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 197600 ZŁ
WOJCIECH ROKICKI
Wspólnik
2003-08-01
2010-07-08
416 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.800 ZŁOTYCH
KAROL FLORIAN MACHACZKA
Likwidator
2014-09-26
2020-12-30
KAROL FLORIAN MACHACZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH ROKICKI
PREZES
2003-08-01
2008-04-04
KAROL FLORIAN MACHACZKA
V-CE PREZES
2003-08-01
2008-04-04
KAROL FLORIAN MACHACZKA
PREZES ZARZĄDU
2008-04-04
2014-09-26
2003-08-01
2014-09-26
ANIMALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie