KRS 0000169389
NIP9570862855
REGON19293994600000
Nazwa"CROWDER CONSULTANTS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCROWDER CONSULTANTS POLSKA
Data rejestracji 01 sie 2003 (21 lat temu) 01 sie 2003
Data usunięcia 27 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAŚKOWA DOLINA, 15, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIGEORGE STANLEY CROWDER
Wspólnik
2003-08-01
2004-02-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 PLN
HALINA STOSIK FLESZAR
Wspólnik
2003-08-01
2009-01-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
"CROWDER & CO LIMITED"
Wspólnik
2004-02-12
2009-01-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
ALICJA MIROSŁAWA SOLARCZYK
Wspólnik
2006-10-18
2009-01-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
KATHRYN SARA MAYERS
Wspólnik
2006-10-18
2009-01-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
JAN FRANCISZEK ZACHAREWICZ
Likwidator
2008-06-04
2009-01-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GEORGE STANLEY CROWDER
PREZES ZARZĄDU
2003-08-01
2008-06-04
HALINA STOSIK FLESZAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-01
2008-06-04
2003-08-01
2008-06-04
"CROWDER CONSULTANTS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-01
2004-02-12
JAŚKOWA DOLINA, 15, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
2004-02-12
2007-10-18
WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie