KRS 0000169316
NIP5482268808
REGON07234083700000
Nazwa"PATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPATRA
Data rejestracji 30 lip 2003 (21 lat temu) 30 lip 2003
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GŁÓWNA, 40, PRUCHNA, 43-523, PRUCHNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA"MIKROELEKTRONIKA" SPOL.S.R.O Z SIEDZIBĄ VYSOKE MYTO
Wspólnik
2003-07-30
2003-07-31
38 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ - 3.800,00
VERA NADVORNIKOVA
Wspólnik
2003-07-30
2003-07-31
2 UDZIAŁY WARTOŚĆ - 200,00 ZŁ
TADEUSZ KUNYSZ
Wspólnik
2003-07-31
2016-01-05
20 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ - 2.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA IRENA SCHYLLA DUBIEL
Wspólnik
2003-07-31
2022-09-15
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
ROEL ARNOLD DE WIT
Wspólnik
2016-01-05
2022-09-15
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JINDRICH NADVORNIK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2003-07-31
VERA NADVORNIKOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-30
2003-07-31
JAN STANISŁAW SCHYLLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-16
2013-09-11
ZBIGNIEW WOJCIECH KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-05
2021-03-29
2003-07-30
2003-07-31
MIKROELEKTRONIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-30
2003-07-31
BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
2003-07-31
2016-03-29
KOPYDŁO, 47A, WISŁA, 43-460, WISŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie