KRS 0000169253
NIP7122361151
REGON43091479600000
NazwaALPHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALPHA INVEST
Data rejestracji 29 lip 2003 (21 lat temu) 29 lip 2003
Data usunięcia 01 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA WIELKIEGO, 7, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#45 BUDOWNICTWO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #265 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEMIROSŁAW WŁODZIMIERZ JABŁOŃSKI
Wspólnik
2003-07-29
2006-09-12
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000,00 ZŁ
MARCIN RYSZARD MALARCZYK
Wspólnik
2006-09-12
2007-04-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ.
MAREK DARIUSZ MISZCZAK
Wspólnik
2007-04-03
2020-04-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00;-ZŁ
WACŁAW PIOTR TOKARZ
Wspólnik
2007-09-11
2009-02-03
101 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.500,00
WACŁAW PIOTR TOKARZ
Prokurent
2007-01-30
2007-10-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU.
IWONA EWA JABŁOŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-29
2006-09-12
MIROSŁAW WŁODZIMIERZ JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-29
2006-09-12
MAREK DARIUSZ MISZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2019-02-08
2003-07-29
2009-08-27
"ALPHA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-29
2006-09-12
MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
2006-09-12
2008-03-12
KOPERNIKA, 30, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie