KRS 0000169176
NIP5222420113
REGON01326371000000
Nazwa"FEERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFEERIA
Data rejestracji 31 lip 2003 (21 lat temu) 31 lip 2003
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARKUSZOWA, 140B, WARSZAWA, 01-934, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222420113
data rejestracji 01 sie 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAFILIP JURAND WARSZAWA
Beneficjent
KACPER WIKTOR WIŚNIEWSKI
reprezentant
WŁODZIMIERZ TADEUSZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2003-07-31
2013-01-22
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120000 ZŁOTYCH
FILIP JURAND WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2003-07-31
2021-04-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MAREK ANDRZEJ KURKOWSKI
Wspólnik
2003-07-31
2008-01-18
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
KACPER WIKTOR WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-01-18
2021-04-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
FILIP JURAND WIŚNIEWSKI
Likwidator
2020-09-10
2021-04-27
FILIP JURAND WARSZAWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WŁODZIMIERZ TADEUSZ WIŚNIEWSKI
PREZES
2003-07-31
2013-01-22
FILIP JURAND WIŚNIEWSKI
VICE PREZES
2003-07-31
2013-01-22
FILIP JURAND WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-22
2020-09-10
KACPER WIKTOR WIŚNIEWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2013-01-22
2020-09-10
2003-07-31
2020-09-10
"FEERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-31
2005-01-25
POGONOWSKIEGO, 21, WARSZAWA, 01-568, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-25
2005-12-23
GEN.J.ZAJĄCZKA, 32, WARSZAWA, 01-510, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-23
2007-06-06
PL. INWALIDÓW, 10, WARSZAWA, 01-552, WARSZAWA, POLSKA
2007-06-06
2013-01-22
ARKUSZOWA, 140B, WARSZAWA, 01-934, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-22
2019-02-21
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 19/21, WARSZAWA, 01-595, WARSZAWA, POLSKA
1432-SEE.711.1.CHP.371W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
72657.45 PLN
1432-723.47683.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
1432-SEE.711.1.CHP.371W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
18676.06 PLN
1432-723.871965.2020
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
1432-SEE.711.1.CHP.371W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
34831.69 PLN
1432-723.377083.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
1432-SEE.711.1.CHP.371W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
34847.4 PLN
1432-723.377080.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
1432-SEE.711.1.CHP.372W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
1208.12 PLN
1435-723.974608.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
1432-SEE.711.1.CHP.371W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
33340.42 PLN
1432-723.377086.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
1432-SEE.711.1.CHP.372W.POST.2022
2022-08-09
2022-09-13
2044.39 PLN
1435-723.949725.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie