KRS 0000169155
REGON01552920000000
Nazwa"PRO - EUROCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO - EUROCHEM
Data rejestracji 18 sie 2003 (21 lat temu) 18 sie 2003
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 37 A, SOBIANOWICE, 20-258, LUBLIN 62, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7440 REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7013Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5540Z BARY #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEALBERT MATEŃKO
Wspólnik
2003-08-18
2003-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
PIOTR BACA
Wspólnik
2003-12-31
2004-07-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
KRZYSZTOF WOJCIECH WOŹNIAK
Wspólnik
2004-05-24
2004-07-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
ARTUR BORYTA
Wspólnik
2004-07-16
2005-01-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MAREK BRUS
Wspólnik
2005-01-21
2020-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARTUR BORYTA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2005-01-21
MAREK BRUS
PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2020-12-16
ALBERT MATEŃKO
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2003-12-31
PIOTR BACA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-31
2004-07-16
KRZYSZTOF WOJCIECH WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2004-07-16
2003-08-18
2005-01-21
KĘPA TARCHOMIŃSKA, 28, WARSZAWA, 03-113, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-21
2005-04-15
SOBIANOWICE, 21-011, ŁUSZCZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie