KRS 0000168799
REGON00046091900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SŁAWNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W SŁAWNIE
Data rejestracji 24 lip 2003 (21 lat temu) 24 lip 2003
Data usunięcia 30 lip 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CHEŁMOŃSKIEGO, 34, SŁAWNO, 76-100, SŁAWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #1421 WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKUALBERT PASZKIEWICZ
Likwidator
2003-11-28
2004-07-30
MIECZYSŁAW BRYNDAL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
ANDRZEJ MATERKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
JAN STYŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
MARIAN DZIADOSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
FRANCISZEK BALINA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
JÓZEF MORA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
PIOTR JAN BURCHART
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
JAN WANAGO
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
WŁADYSŁAW PALUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
RYSZARD SOZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ALBERT PASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2003-11-28
KRYSTIN JURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2003-11-28
MARIAN PIOTR ŚWIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2003-11-28
2003-07-24
2003-11-28
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SŁAWNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie