KRS 0000168767
NIP9591628248
REGON29283105100000
Nazwa"IN PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIN PLUS
Data rejestracji 07 sie 2003 (21 lat temu) 07 sie 2003
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 12, KIELCE, 25-510, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCHMACIEJ CZYŻYCKI
Wspólnik
2003-08-07
2006-11-02
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH - JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ.
PIOTR ANDRZEJ SUŁEK
Wspólnik
2003-08-07
2006-11-02
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH - JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ.
ROBERT WRÓBEL
Wspólnik
2006-11-02
2020-09-28
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
EWA MARIA STRÓŻYK
Wspólnik
2006-11-02
2020-09-28
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 30.000 ZŁ(TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNOPRAWNYCH.
MACIEJ CZYŻYCKI
PREZES
2003-08-07
2006-11-02
PIOTR ANDRZEJ SUŁEK
WICEPREZES
2003-08-07
2006-11-02
ROBERT WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2006-11-02
2013-10-31
MARCIN STĘPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-02
2013-11-27
2003-08-07
2006-11-02
MALIKÓW, 146 B, KIELCE, 25-670, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie