KRS 0000168683
NIP5860013252
REGON19005309000000
NazwaWYDAWNICTWO URAEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYDAWNICTWO URAEUS
Data rejestracji 25 lip 2003 (21 lat temu) 25 lip 2003
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ OLSZEWSKI
Wspólnik
2003-07-25
2019-04-25
135 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY 13.500 ZŁ - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW
JACEK STANISŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2003-07-25
2019-04-25
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY 1.500 ZŁ - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW
JACEK OLSZEWSKI
Likwidator
2015-07-24
2019-04-25
JACEK OLSZEWSKI
Kurator
2012-03-09
2015-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
ANDRZEJ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2010-09-10
2003-07-25
2011-10-17
CECHOWA, 38, GDYNIA, 81-194, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie